Резюме соискателей на должность управляющего объектом вахтой в Дзержинске
За всё время
По соответствию
20 резюме
Опыт работы
28 лет 5 месяцев
Последнее место работы
ООО "Нефтехимаппарат" (бывший ООО "Химмашэкспорт")
Начальник КПП • Июнь 2011 — по настоящее времяДругие резюме
Опыт работы
14 лет 7 месяцев
Последнее место работы
ООО"ПРОФИ+"
Директор • Март 2010 — по настоящее времяОпыт работы
6 лет 6 месяцев
Последнее место работы
ООО Бакинский Бульвар №1
Управляющий рестораном • Февраль 2018 — Июнь 2022Опыт работы
13 лет 10 месяцев
Последнее место работы
ФГКУ 1 отряд ФПС по Нижегородской области
Пожарный • Сентябрь 2008 — Июнь 2017Опыт работы
24 года 8 месяцев
Последнее место работы
ОАО Дзержинский мясокомбинат
Начальник отдела программного обеспечения. • Июнь 2021 — по настоящее времяОпыт работы
21 год 4 месяца
Последнее место работы
ООО "Созидание"
Руководитель отдела продаж • Январь 2016 — по настоящее время- электромонтажник - прораб/мастер электромонтажного участка
43 года • Обновлено 5 сентября 201740 000 ₽
Опыт работы
21 год 3 месяца
Последнее место работы
по договору подряда
руководитель, электромонтажник • Сентябрь 2014 — по настоящее времяНачальник участка, прораб,мастер
49 лет • Был более двух недель назад • Обновлено 27 октября 202060 000 ₽
Опыт работы
24 года 8 месяцев
Последнее место работы
Ооо энергия
Прораб • Июль 2020 — Сентябрь 2020инженер по КИПиА, АСУТП, сервисный инженер, метролог, начальник отдела
54 года • Был вчера • Обновлено 29 марта 2016Опыт работы
29 лет 4 месяца
Последнее место работы
ООО «СИБУР-Кстово»
ведущий инженер по КИП и АСУТП проектного офиса «Реконструкция системы очистки производственных сточных вод» • Июль 2015 — по настоящее времяОпыт работы
17 лет 11 месяцев
Последнее место работы
ООО "ПромЭлитСтрой"
Производитель работ • Апрель 2024 — по настоящее времяКак вам результаты поиска?
Опыт работы
22 года
Последнее место работы
ПХТИ "Полихимсервис"
Руководитель группы инженеров-механиков • Август 2018 — по настоящее времяОпыт работы
24 года 5 месяцев
Последнее место работы
Инженерные системы в ЖКХ, Группа компаний, ТД "Уста", ООО"Юникс-Строй", ИП " Инженерные решения"
мастер,прораб,инженер,ген.директор • Май 2000 — по настоящее времяИнженер по пожарной безопасности и промышленной безопасности
55 лет • Был более двух недель назад • Обновлено 30 августа 2023110 000 ₽
Опыт работы
33 года 11 месяцев
Последнее место работы
ООО "Пожарная охрана
Заместитель начальника пожарной части • Январь 2019 — по настоящее времяинженер ОПС,СКС, связь, видеонаблюдение, инженер КИПиА
60 лет • Был вчера • Обновлено 28 сентября80 000 ₽
Опыт работы
23 года 1 месяц
Последнее место работы
Работа в подразделениях Росатом (ОПС, СКС, видеонаблюдение)
Начальник участка, инженер-наладчик • Июль 2013 — по настоящее времяЗам.дир-ра по стр-ву, по производству, менеджер ОП, гл. сварщик, шефмонтаж, авт. надзор, и-р ПТО
42 года • Был в пятницу • Обновлено 14 апреляОпыт работы
19 лет 8 месяцев
Последнее место работы
АО ДЗХО Заря
Начальник отдела внешнего монтажа и сервисного обслуживания оборудования • Март 2023 — по настоящее времяОпыт работы
1 год 4 месяца
Последнее место работы
Строительный центр
Прораб • Декабрь 2014 — Март 2015Опыт работы
15 лет 10 месяцев
Последнее место работы
Промстроймонтаж, ООО
Мастер электромонтажных работ • Сентябрь 2019 — по настоящее времяинженер, техник. технические системы безопасности(Видеонаблюдение,охранно-пожарная, доступ, связь)
50 лет • Был неделю назад • Обновлено 1 июня 202261 000 ₽
Опыт работы
27 лет 1 месяц
Последнее место работы
ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова"
Электромонтер (6 разряд. связь, пожарная сигнализация,оранная сигнализация, видео) • Август 2017 — по настоящее времяСпециалист службы безопасности/ст. смены охраны/ специалист по БПДД
52 года • Обновлено 17 сентября 2019Опыт работы
29 лет 7 месяцев
Последнее место работы
охранное предприятие
Старший сотрудник смены охраны • Сентябрь 2017 — по настоящее времяРуководитель (заместитель) службы безопасности
52 года • Был более двух недель назад • Обновлено 18 декабря 201840 000 ₽
Опыт работы
29 лет 6 месяцев
Последнее место работы
Группа компаний КОМПАС
начальник службы экономической безопасности • Июнь 2010 — по настоящее время